Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rindsholmvej 101, 8800 Viborg (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kr Poulsens Vej 31, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2017-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet 09112022 A/S. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-09-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-16 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-02-19)
Den 2018-02-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-02-16)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-10-08)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2010-09-06)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-26 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2010-09-06)
Den 2010-08-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-05 tilføjes Vedtægter: 2009-06-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kr Poulsens Vej 31, 7430 Ikast (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2009-03-30 tilføjes Direktion: Allan Woldsen Scheufens (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Legale ejere: Allan Woldsen Scheufens (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2009-03-30 tilføjes Navne: NOMISLY ApS (offentliggjort 2009-04-29)
Den 2009-03-30 tilføjes Reelle ejere: Allan Woldsen Scheufens (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2009-03-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-03-30 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-29)
Den 2009-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)