Sektion (alle) | |||||||
Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerlandsvej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Binavne: NØRHAVEN PAPERBACK A/S, AIT NØRHAVEN A/S (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-02 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Navne: NORHAVEN A/S (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Stiftere: NORHAVEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-06-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2010-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 fjernes Bestyrelse: Lars Bonderup Bjørn (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-12-21 fjernes Direktion: Jesper Scott Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-12-21 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller indirekte gennem datterselskaber at drive bogtrykkerivirksomhed og hermed beslægtet virksomhed, herunder finansiering og investering, fortrinsvis inden for den grafiske branche. (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2010-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-05-20 tilføjes Vedtægter: 2010-05-20 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2010-04-01 tilføjes Direktion: Jesper Scott Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-04-01 fjernes Direktion: Henrik Lindstrøm Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerlandsvej 3, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Bestyrelse: Lars Bonderup Bjørn (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-04-02 tilføjes Binavne: NØRHAVEN PAPERBACK A/S, AIT NØRHAVEN A/S (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Direktion: Henrik Lindstrøm Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-02 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Navne: NORHAVEN A/S (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-04-02 tilføjes Stiftere: NORHAVEN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2009-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)