Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 14, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-20 fjernes Bestyrelse: Jan Steen Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-20 fjernes Navne: AIRLAND INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Stiftere: AIRLAND GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-16 fjernes Bestyrelse: Peter Jürgen Gralla (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Jürgen Gralla (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er logistik og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening eller af bestyrelsesformanden i forening med to yderligere bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-21 tilføjes Vedtægter: 2009-07-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 14, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-02 tilføjes Bestyrelse: Jan Steen Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Navne: AIRLAND INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Stiftere: AIRLAND GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)