Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Formål | Hvidhvask | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 34, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 34, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2010-03-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BRDR. GIMM ApS. (offentliggjort 2015-05-14)
Den 2020-10-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gimm Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-10-22)
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-23 tilføjes Revisor: RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 34, 2765 Smørum (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 34, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-05-08 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter og investering og udlejning af ejendomme. (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-09-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2017-08-30 tilføjes Vedtægter: 2017-08-30 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-03 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2014-12-03 fjernes Revisor: Evan K Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Revisor: Evan K Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EVAN KLARHOLT REGISTRERET REVISOR FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skebjergvej 34, 2765 Smørum (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2009-04-02 tilføjes Direktion: Niklas Gimm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter. (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2009-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-09-11)
Den 2009-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Legale ejere: Niklas Gimm, Rasmus Gimm (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-04-02 tilføjes Navne: GIMM HOLDING ApS (offentliggjort 2009-04-02)
Den 2009-04-02 tilføjes Reelle ejere: Niklas Gimm, Rasmus Gimm (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2009-04-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-04-02 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EVAN KLARHOLT REGISTRERET REVISOR FRR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Stiftere: Rasmus Gimm, Niklas Gimm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-02 tilføjes Vedtægter: 2009-04-02 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2009-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-02)
Den 2009-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)