Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-05-29 tilføjes Navne: VM-SIKRING ApS (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-28 fjernes Navne: VM-SIKRING A/S (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-29 tilføjes Vedtægter: 2024-05-29 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-29 fjernes Bestyrelse: Claus Søgaard Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 9, 9600 Aars (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 9, 9600 Aars (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-01-17 fjernes Bestyrelse: Preben Frank Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-11-08 tilføjes Legale ejere: CLAUS SØGAARD CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-08 fjernes Legale ejere: MIDTFJORD EL A/S (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-07 fjernes Legale ejere: CLAUS SØGAARD CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-08 tilføjes Reelle ejere: Claus Søgaard Christensen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-11-07 fjernes Reelle ejere: Claus Søgaard Christensen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 9, 9600 Aars (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2021-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 9, 9600 Aars (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 tilføjes Legale ejere: CLAUS SØGAARD CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-03-09 fjernes Legale ejere: CLAUS SØGAARD CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 tilføjes Reelle ejere: Claus Søgaard Christensen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2020-03-10 fjernes Reelle ejere: Preben Frank Nielsen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-09 fjernes Reelle ejere: Claus Søgaard Christensen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 9, 9600 Aars (offentliggjort 2021-08-10)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 9, 9600 Aars (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: Claus Søgaard Christensen, Preben Frank Nielsen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-08-01 fjernes Legale ejere: Claus Søgaard Christensen, Preben Frank Nielsen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-08-01 tilføjes Reelle ejere: Claus Søgaard Christensen, Preben Frank Nielsen (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-08 tilføjes Bestyrelse: Hans Riisager Holst (formand) (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2016-12-08 fjernes Bestyrelse: Christian Riise Gregersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Boulevard 9, 9600 Aars (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2015-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Limfjordsvej 10, 9670 Løgstør (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-15 tilføjes Hjemmeside: www.vm-sikring.dk (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@vm-sikring.dk (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2009-05-19)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Limfjordsvej 10, 9670 Løgstør (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2009-03-27 tilføjes Bestyrelse: Christian Riise Gregersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-27 tilføjes Direktion: Claus Søgaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af sikrings- og alarmvirksomhed samt hermed beslægtet formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2009-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Legale ejere: CLAUS SØGAARD CHRISTENSEN HOLDING ApS, MIDTFJORD EL A/S (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2009-03-27 tilføjes Navne: VM-SIKRING A/S (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2009-03-27 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2009-03-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Stiftere: MIDTFJORD EL A/S, CLAUS SØGAARD CHRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af bestyrelsesformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2009-03-27 tilføjes Vedtægter: 2009-03-27 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2009-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2009-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)