Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hvidhvask | Formål | Tegningsregel | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Direktion | Navne | Bibranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-25 fjernes Bestyrelse: Jesper Sidenius (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-30 tilføjes Reelle ejere: Søren Vincents Svendsen (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2017-11-30 fjernes Reelle ejere: Pernille West (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2017-11-29 fjernes Reelle ejere: Søren Vincents Svendsen (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2017-11-24 tilføjes Bestyrelse: Flemming Bent Lindeløv (formand) (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-11-24 fjernes Bestyrelse: Carsten Sode West (formand) (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-05 tilføjes Bestyrelse: Carsten Sode West (formand) (offentliggjort 2017-12-06)
Den 2017-09-05 fjernes Bestyrelse: Filip West (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-24 tilføjes Reelle ejere: Pernille West (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 tilføjes Vedtægter: 2016-03-23 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-23 fjernes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-02-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-02-25)
Den 2014-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 tilføjes Vedtægter: 2014-11-24 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2014-02-18 tilføjes Revisor: Multi Revision I/S (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2014-02-18 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 fjernes Binavne: HOUSE OF BACH A/S, BACH KLAVER & FLYGLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-30 fjernes Bestyrelse: Claus Brendan Kilpatrick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 750.001,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-17 tilføjes Legale ejere: BG6 Holding ApS (offentliggjort 2015-04-07)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Direktion: Søren Vincents Svendsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-20 fjernes Direktion: Claus Brendan Kilpatrick (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-20 tilføjes Navne: COPENHAGEN PIANO A/S (offentliggjort 2012-01-19)
Den 2011-12-19 fjernes Navne: BACH KLAVER & FLYGLER A/S (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2011-12-20 fjernes Binavne: COPENHAGEN PIANO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-03 fjernes Binavne: TONEART A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2014-09-12)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-25 tilføjes Bestyrelse: Claus Brendan Kilpatrick (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-25 fjernes Bestyrelse: Henrik Petersen Bach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Vincents Svendsen (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Direktion: Claus Brendan Kilpatrick (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-01 fjernes Direktion: Henrik Petersen Bach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-30 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Vincents Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 6, 1260 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Petersen Bach (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-01 tilføjes Binavne: TONEART A/S, COPENHAGEN PIANO A/S, HOUSE OF BACH A/S, BACH KLAVER & FLYGLER A/S, COPENHAGEN VENUE A/S, COPENHAGEN DESIGN HOUSE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Direktion: Henrik Petersen Bach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af musikinstrumenter (offentliggjort 2009-07-14)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Navne: BACH KLAVER & FLYGLER A/S (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2009-04-01 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Stiftere: H. BACH HOLDING ApS, FPW HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)