Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: W.E. EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2010-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SP EQUIPMENT ApS. (offentliggjort 2016-08-31)
Den 2017-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ølandhus ApS. (offentliggjort 2018-07-03)
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-21 fjernes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sneppevej 19, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Direktion: Søren Lindegaard Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i aktier og anparter, og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Legale ejere: Søren Lindegaard Pedersen (offentliggjort 2015-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Navne: WESP HOLDING ApS (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2009-03-31 tilføjes Reelle ejere: Søren Lindegaard Pedersen (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2009-03-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Revisor: Industrivej 10, Aabybro A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Stiftere: Søren Lindegaard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Vedtægter: 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-01)
Den 2009-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)