Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 39, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-22 fjernes Direktion: Trine Maymann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-22 fjernes Navne: BLANGSTED+MAYMANN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Stiftere: Trine Maymann, Niklas Blangsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION KALUNDBORG, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-25 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 39, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispebjerg Bakke 22, 5., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispebjerg Bakke 22, 5., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Direktion: Trine Maymann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Navne: BLANGSTED+MAYMANN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Stiftere: Trine Maymann, Niklas Blangsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Vedtægter: 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)