Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 65, 1. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 65, 1. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2009-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RUGPARKEN A/S. (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2009-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØBÆKGÅRD BYCENTER ApS. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2009-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MERETECENTRET ApS. (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2017-03-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET ROSENHØJ ApS. (offentliggjort 2018-02-02)
Den 2019-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HØJSTRUP EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2022-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 65, 1. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 65, 1. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 65, 1. th., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 75, 2., 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@matterhornadministration.dk (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-05 fjernes Kontaktoplysninger: mt@advbang.dk (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Sussie Briston (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-09-01 fjernes Direktion: Ole Bang (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Legale ejere: Sussie Briston (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-04-01 fjernes Legale ejere: Hugo Christen Berning (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Sussie Briston (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-04-01 fjernes Reelle ejere: Hugo Christen Berning (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-03-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 75, 2., 3000 Helsingør (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2019-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 75, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 75, 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2015-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 76, 3000 Helsingør (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-17 tilføjes Direktion: Ole Bang (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-19)
Den 2015-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mt@advbang.dk (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2015-09-18 fjernes Direktion: Hugo Christen Berning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 76, 3000 Helsingør (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2009-03-30 tilføjes Direktion: Hugo Christen Berning (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formuepleje ved investering i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Legale ejere: Hugo Christen Berning (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2009-03-30 tilføjes Navne: HØJSTRUP FINANS ApS (offentliggjort 2009-04-27)
Den 2009-03-30 tilføjes Reelle ejere: Hugo Christen Berning (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2009-03-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-03-30 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Vedtægter: 2009-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-27)
Den 2009-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)