Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 32, 3., 1408 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-19 fjernes Navne: BULLITT RIGHTS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Stiftere: Vibeke Gunilla Vogel Salomonsen, Ann-Elise Lund Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 fjernes Direktion: Ann-Elise Lund Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wildersgade 32, 3., 1408 København K (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 43, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 43, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-01 tilføjes Direktion: Ann-Elise Lund Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål består i produktion og udvikling af film og TV samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Navne: BULLITT RIGHTS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Stiftere: Vibeke Gunilla Vogel Salomonsen, Ann-Elise Lund Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Vedtægter: 2009-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)