Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 10, 3., 1456 København K (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Direktion: Steffen Vestberg Hjaltelin (direktion) (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-01 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Interessenter: TACTICAL ApS (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Kontaktoplysninger: km@hjaltelinstahl.dk (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Legale ejere: HJALTELIN STAHL K/S (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Navne: ENGINE K/S (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Reelle ejere: Steffen Vestberg Hjaltelin, Nicolai Valdemar Nordgreen Stahl, Lotte Weber Jakobsen, Jens Peter Jensen, Thomas Adamsen (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-05-24 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-08-27 fjernes Reelle ejere: Maja Smith Hartmann (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Olalla Sylvest, Jesper Skriver Jørgensen, Marianne Hjaltelin, Pernille Lundsfryd, Angelo Pozzato (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-01-01 fjernes Reelle ejere: Jonas Olalla Sylvest, Jesper Skriver Jørgensen, Marianne Hjaltelin, Pernille Lundsfryd, Angelo Pozzato (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: HJALTELIN STAHL K/S (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2011-07-20 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Reelle ejere: Maja Smith Hartmann, Steffen Vestberg Hjaltelin, Nicolai Valdemar Nordgreen Stahl, Lotte Weber Jakobsen, Jens Peter Jensen, Thomas Adamsen (offentliggjort 2017-08-28)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er navnlig at drive virksomhed indenfor reklame- og kommunikationsbranchen. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-10-23 tilføjes Vedtægter: 2009-10-23 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-22 tilføjes Kontaktoplysninger: km@hjaltelinstahl.dk (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 10, 3., 1456 København K (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-31 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-31 tilføjes Interessenter: TACTICAL ApS (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-31 tilføjes Navne: ENGINE K/S (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-11 tilføjes Direktion: Steffen Vestberg Hjaltelin (direktion) (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-11 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-01 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2009-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-05-24)