Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Revisor | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsøvej 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsøvej 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsøvej 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovsøvej 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2023-07-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-25 tilføjes Reelle ejere: Sam Jessen (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2019-03-24 fjernes Reelle ejere: Sam Jessen (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsøvej 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2017-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-18 tilføjes Vedtægter: 2014-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 11, 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2013-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl.Torv 4, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2009-10-28)
Den 2013-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 fjernes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-20 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl.Torv 4, 1. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2009-10-28)
Den 2009-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-22 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2009-05-22)
Den 2009-05-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: prp@carsten-p.dk (offentliggjort 2009-06-10)
Den 2009-04-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Plambæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 2, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 tilføjes Bestyrelse: Carsten Plambæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-27 tilføjes Direktion: Carsten Plambæk (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Legale ejere: P.T. Herretøj A/S (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2009-03-27 tilføjes Navne: KINGS AND QUEENS ApS (offentliggjort 2009-03-30)
Den 2009-03-27 tilføjes Reelle ejere: Sam Jessen, Carsten Plambæk (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2009-03-27 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-03-27 tilføjes Revisor: RL VEJLE, A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Stiftere: P.T. Herretøj A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-30)
Den 2009-03-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)