Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Bibranche | Vedtægter | Årsbeskæftigelse |
Den 2019-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvej 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Interessenter: P. STEINER ApS, OLE STEINER ApS, NETE STEINER ApS, J. STEINER ApS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Navne: STEINER EJENDOMME I/S (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Reelle ejere: Conny Agnete Steiner, Ole Steiner, Jørgen Steiner, Poul Steiner (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-07-22 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at forvalte og administrere ejendommen beliggende Peder Skrams Gade 39, 8200 Århus N og Randersvej 143, 8200 Århus N. (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Interessenter: P. STEINER ApS, OLE STEINER ApS, NETE STEINER ApS, J. STEINER ApS (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Navne: STEINER EJENDOMME I/S (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Reelle ejere: Conny Agnete Steiner, Ole Steiner, Jørgen Steiner, Poul Steiner (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af interessenterne i forening. (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2015-10-21 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Byvej 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Interessenter: P. STEINER ApS, OLE STEINER ApS, NETE STEINER ApS, J. STEINER ApS (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Navne: STEINER EJENDOMME I/S (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-21 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2010-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvej 2, 8543 Hornslet (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2010-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 10, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 10, 8543 Hornslet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-30 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2009-03-30 tilføjes Interessenter: P. STEINER ApS, OLE STEINER ApS, NETE STEINER ApS, J. STEINER ApS (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2009-03-30 tilføjes Navne: STEINER EJENDOMME I/S (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2009-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at forvalte og administrere ejendommen beliggende Peder Skrams Gade 39, 8200 Århus N og Randersvej 143, 8200 Århus N. (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, SKOV REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af interessenterne i forening. (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Vedtægter: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2008-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-21)