Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Legale ejere | ||||
Revisor | Vedtægter | Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 tilføjes Bestyrelse: Lasse Bjørn Spliid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-03 fjernes Bestyrelse: Rasmus Bloch Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-03 tilføjes Direktion: Lasse Bjørn Spliid (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-03 fjernes Direktion: Kate Meedom Klostergaard (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Legale ejere: TPO Holding ApS (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-01 fjernes Legale ejere: Jan Lassen Graversen (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-31 tilføjes Legale ejere: Marianne Gyrup Pedersen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-01-31 fjernes Legale ejere: Johannes Ravn Christensen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-04-04 tilføjes Bestyrelse: Kate Meedom Klostergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2018-04-04 fjernes Bestyrelse: Johannes Ravn Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-04 tilføjes Direktion: Kate Meedom Klostergaard (direktør) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2018-04-04 fjernes Direktion: Johannes Ravn Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 tilføjes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-12-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Gert Ovesen, Registreret Revisor (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: Lasse Bjørn Spliid (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2017-04-19 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Bloch Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2017-04-19 fjernes Bestyrelse: Karen Jepsen (formand) (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Legale ejere: Læge PJ Holding ApS (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: Kaj Sig Hjøllund-Jensen (offentliggjort 2017-04-10)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Malene Kjelsmark Gydesen (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-07-01 fjernes Legale ejere: Lisbeth Sommer (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-06-16 tilføjes Vedtægter: 2016-06-16 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-23 tilføjes Bestyrelse: Johannes Ravn Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-23 fjernes Bestyrelse: Kaj Sig Hjøllund-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-23 tilføjes Direktion: Johannes Ravn Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-23 fjernes Direktion: Kaj Sig Hjøllund-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-03 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Sommer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-03 fjernes Bestyrelse: Karen Lundsgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 tilføjes Legale ejere: Lise Boxill (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2013-04-03 tilføjes Bestyrelse: Karen Lundsgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-03 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Sommer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-03 tilføjes Direktion: Kaj Sig Hjøllund-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-03 fjernes Direktion: Rasmus Bloch Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 10, 2., 7400 Herning (offentliggjort 2011-10-29)
Den 2011-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 22, 7400 Herning (offentliggjort 2011-05-17)
Den 2011-10-27 tilføjes Direktion: Rasmus Bloch Schmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-27 fjernes Direktion: Ib Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig drift af ejendommen "Lægehuset i Nørregade", ved udlejning til lægekonsultationslokaler, forretningslokaler etc (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-27 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Gert Ovesen, Registreret Revisor (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2011-10-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-27 tilføjes Vedtægter: 2011-10-27 (offentliggjort 2016-06-16)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kingosvej 22, 7400 Herning (offentliggjort 2011-05-17)
Den 2011-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 10, st. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2008-04-28)
Den 2011-04-27 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Bloch Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-04-27 fjernes Bestyrelse: Lars Kristian Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 10, st. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2008-04-28)
Den 2008-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 10, st. TV., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Legale ejere: Jan Lassen Graversen, Rasmus Bloch Schmidt, Karen Inger Sahlholdt (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-02 tilføjes Direktion: Ib Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-02 fjernes Direktion: Claus Erik Markvardsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-19 tilføjes Bestyrelse: Ib Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-19 fjernes Bestyrelse: Claus Erik Markvardsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Trans (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 fjernes Bestyrelse: Viggo Højlund Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-04 tilføjes Legale ejere: Kate Meedom Klostergaard (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-23 tilføjes Bestyrelse: Viggo Højlund Mogensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-04-23 fjernes Bestyrelse: Torben Sandager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Kristian Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-03 fjernes Bestyrelse: Pia Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-01 tilføjes Legale ejere: Ib Nielsen (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-01 tilføjes Legale ejere: Karen Lundsgaard Hansen (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-01 tilføjes Legale ejere: Liselotte Kristensen (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1998-07-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-30 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-15 tilføjes Bestyrelse: Pia Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-15 fjernes Bestyrelse: Nils Thorsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-13 fjernes Bestyrelse: Georg Jørgen Becker (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-01-01 tilføjes Legale ejere: Lisbeth Sommer (offentliggjort 2017-03-28)
Den 1990-01-01 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-01 fjernes Revisor: COLDING & PEDERSEN REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-24 fjernes Direktion: Georg Jørgen Becker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-10-01 tilføjes Legale ejere: Kaj Sig Hjøllund-Jensen (offentliggjort 2017-04-10)
Den 1987-09-07 tilføjes Legale ejere: Johannes Ravn Christensen (offentliggjort 2019-04-10)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 10, st. TV., 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-10-07 tilføjes Bestyrelse: Georg Jørgen Becker (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1974-10-07 tilføjes Direktion: Georg Jørgen Becker (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1974-10-07 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-10-07 tilføjes Navne: LÆGEHUSET I NØRREGADE. HERNING. ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1974-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1974-10-07 tilføjes Revisor: COLDING & PEDERSEN REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)