Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Enoteca MidtVest ApS. (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2024-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-19 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Kontaktoplysninger: steen@kk-as.dk (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Legale ejere: Poul Krogsgaard, Inga Margrethe Xenia Angelica Lausten (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Navne: KROGSGAARD KOMPAGNI A/S (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Reelle ejere: Poul Krogsgaard, Inga Margrethe Xenia Angelica Lausten (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Stiftere: Inga Margrethe Xenia Angelica Lausten (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-05-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-10-05 Statstidende Dekret
Den 2023-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2023-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Bestyrelse: Poul Krogsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Steen Krogsgaard (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2017-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2017-06-15 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2016-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: steen@kk-as.dk (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-07-31 fjernes Kontaktoplysninger: jesper@kk-as.dk (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 fjernes Bestyrelse: Hans Ladekjær Jeppesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saturnvej 7, 7430 Ikast (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2013-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7430 Ikast (offentliggjort 2012-02-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merkurvej 1, 7430 Ikast (offentliggjort 2012-02-22)
Den 2012-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 2, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-03 tilføjes Kontaktoplysninger: jesper@kk-as.dk (offentliggjort 2016-08-01)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-26 tilføjes Legale ejere: Inga Margrethe Xenia Angelica Lausten (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Legale ejere: Poul Krogsgaard (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-26 tilføjes Reelle ejere: Inga Margrethe Xenia Angelica Lausten (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Reelle ejere: Poul Krogsgaard (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Vej 2, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-19 tilføjes Bestyrelse: Hans Ladekjær Jeppesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-19 tilføjes Direktion: Steen Krogsgaard (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2009-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel af enhver art, fortrinsvis indenfor tekstilbranchen, herunder import og eksport, samt hermed beslægtet virksomhed, tillige med finansiering og investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-19 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Navne: KROGSGAARD KOMPAGNI A/S (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2009-03-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-06-08)
Den 2009-03-19 tilføjes Stiftere: Inga Margrethe Xenia Angelica Lausten (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2009-03-19 tilføjes Vedtægter: 2009-03-19 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2009-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)