Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-03-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NEWTE ApS. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyvelvænget 2-4, 5690 Tommerup (offentliggjort 2010-05-31)
Den 2010-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Torø Huse Vej 35, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torø Huse Vej 35, 5610 Assens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-24 tilføjes Direktion: Ole Anton Rørdam Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-03-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Legale ejere: Ole Anton Rørdam Larsen (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2009-03-24 tilføjes Navne: OARL HOLDING ApS (offentliggjort 2009-03-25)
Den 2009-03-24 tilføjes Reelle ejere: Ole Anton Rørdam Larsen (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2009-03-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-03-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Stiftere: Ole Anton Rørdam Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Vedtægter: 2009-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-25)
Den 2009-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)