Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adolphsvej 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2009-03-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CODE3 ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2014-06-10 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNERO ApS. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2017-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 56 16., 2300 København S (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-05-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-05-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-05-22 tilføjes Vedtægter: 2015-05-22 (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-05-22 fjernes Revisor: VAC REVISION ApS (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-01-05 tilføjes Revisor: VAC REVISION ApS (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-01-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerfælledvej 56 16., 2300 København S (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2014-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2014-09-05)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kigkurren 8, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2014-09-05)
Den 2011-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 45, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 45, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-23 tilføjes Bestyrelse: Henrik Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-23 tilføjes Direktion: Michael Legart (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller gennem ejerbesiddelser i andre selskaber - at drive konsulent- og rådgivningsvirksomhed inden for telebranchen, herunder hosting- og IT-virksomhed og udvikling, markedsføring og salg af omstillingsanlæg og tilhørende produkter og tjenesteydelser, samt dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Legale ejere: PLESNER HOLDING ApS, LEGART HOLDING ApS, MULTICA HOLDING ApS, RØNBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2009-03-23 tilføjes Navne: BETTM ApS (offentliggjort 2009-03-24)
Den 2009-03-23 tilføjes Reelle ejere: Henrik Pedersen, Michael Legart, Andreas Plesner, Jimi Rønberg Nielsen (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2009-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2009-03-23 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Stiftere: RØNBERG HOLDING ApS, PLESNER HOLDING ApS, MULTICA HOLDING ApS, LEGART HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Vedtægter: 2009-03-23 (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2009-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-24)
Den 2009-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)