Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellahøjvej 170, st. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Glosemosevej 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glosemosevej 18, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-08-05)
Den 2016-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Resedavej 6, 2820 Gentofte (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resedavej 6, 2820 Gentofte (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2015-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngborghave 56, 1. th., 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2015-10-16 tilføjes Kontaktoplysninger: Sus.assistance@gmail.com (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-02 tilføjes Legale ejere: SUR GRUPPEN ApS, SPF ApS (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2014-04-02 tilføjes Reelle ejere: Susanne Rasmussen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2013-05-31 tilføjes Revisor: Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og/eller administrere fast ejendom samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 tilføjes Navne: GREEN GLOBE ApS (offentliggjort 2012-04-12)
Den 2012-04-11 fjernes Navne: TUEN BORUP ApS (offentliggjort 2011-04-15)
Den 2012-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 tilføjes Vedtægter: 2012-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Navne: TUEN BORUP ApS (offentliggjort 2011-04-15)
Den 2011-03-31 fjernes Navne: BROBÆKSGADE 2 ApS (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2009-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngborghave 56, 1. th., 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2009-03-23 tilføjes Direktion: Dannie Heinrich Nørbrand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Navne: BROBÆKSGADE 2 ApS (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2009-03-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Stiftere: SUR GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2009-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)