Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2015-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLDINGSELSKABET POA AF 1/10 2013 ApS. (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2016-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Titus Flavia X A/S. (offentliggjort 2016-11-11)
Den 2017-04-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KE/PO Ejendoms Invest I/S. (offentliggjort 2017-04-19)
Den 2018-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Titus Flavia XV A/S. (offentliggjort 2018-02-14)
Den 2018-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gade/Østergaard Invest ApS. (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2020-01-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S ValueBuilding VI. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-11-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirsevej 17, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevej 16, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 216.500,00 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-11-24 tilføjes Vedtægter: 2015-11-24 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2014-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakkevej 16, st., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2014-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 62, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2010-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, kapitalanbringelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-08 tilføjes Vedtægter: 2010-10-08 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2010-10-08 fjernes Revisor: Audicon Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 62, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-11-13)
Den 2009-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 69, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Magnoliavej 69, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-10 tilføjes Direktion: Poul Østergaard Andersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2009-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Legale ejere: Poul Østergaard Andersen (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2009-03-10 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET POA AF 15/1 2009 ApS (offentliggjort 2009-04-03)
Den 2009-03-10 tilføjes Reelle ejere: Poul Østergaard Andersen (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2009-03-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Revisor: Audicon Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-03)
Den 2009-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)