Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Karpedam 7, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-20 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2014-01-10 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Legale ejere: JESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Navne: SCAN GROS IMPEX ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Stiftere: JESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2016-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-10-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2015-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2015-07-01 fjernes Direktion: Hans-Jørgen Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-07-01 fjernes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2014-01-10 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2014-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-08)
Den 2014-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-19 tilføjes Direktion: Hans-Jørgen Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2013-11-12 fjernes Direktion: Hans-Jørgen Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Revisor: Dansk Revision Tønder I/S Reg. Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2010-12-31 fjernes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karpedam 7, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Direktion: Hans-Jørgen Jessen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og formidling af varer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-20 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Legale ejere: JESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Navne: SCAN GROS IMPEX ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-20 tilføjes Stiftere: JESSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2009-03-20 tilføjes Vedtægter: 2009-03-20 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2009-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)