Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-03-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IMAGE-LINK ApS. (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2016-05-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Tjekditindeklima ApS. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2018-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tjekditindeklima ApS. (offentliggjort 2018-06-20)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2016-10-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for Image- Link ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 tilføjes Vedtægter: 2013-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-17 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bernstorffsvej 42, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-10 tilføjes Direktion: Ann-Berit Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2009-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Legale ejere: Ann-Berit Nielsen (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2009-03-10 tilføjes Navne: HABN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-04-24)
Den 2009-03-10 tilføjes Reelle ejere: Ann-Berit Nielsen (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2009-03-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-24)
Den 2009-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)