Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 55, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-16 fjernes Direktion: Karsten Mark Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-16 fjernes Navne: TØMRERSELSKABET AF 1. MARTS 2009 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Stiftere: MAST INVEST ApS, F. K. ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggerivirksomhed/entreprenørvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Navne: TØMRERSELSKABET AF 1. MARTS 2009 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-05-20 fjernes Navne: DPU ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2010-05-03)
Den 2013-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-21 tilføjes Vedtægter: 2013-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 55, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 48, 4000 Roskilde (offentliggjort 2010-05-03)
Den 2012-02-29 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-02-28 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2009-05-20)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 48, 4000 Roskilde (offentliggjort 2010-05-03)
Den 2010-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Navne: DPU ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2010-05-03)
Den 2010-04-28 fjernes Navne: DPU ApS (offentliggjort 2009-03-18)
Den 2010-03-25 tilføjes Direktion: Karsten Mark Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Direktion: Marianne Bøss Lystrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-25 fjernes Bestyrelse: Stephan Bøss Lystrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 21, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-01 tilføjes Bestyrelse: Stephan Bøss Lystrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Direktion: Marianne Bøss Lystrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2009-05-20)
Den 2009-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Navne: DPU ApS (offentliggjort 2009-03-18)
Den 2009-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Stiftere: MAST INVEST ApS, F. K. ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)