Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mogens Poul Zinck | 31.03.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Fauerholm Christensen | 16.03.2009 | 31.03.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Merete Schlüter | 14.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Sussie Zinck | 14.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poul Zinck | 31.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Higham Schlüter | 31.03.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian Fauerholm Christensen | 16.03.2009 | 14.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Higham Schlüter | 16.03.2009 | 30.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Poul Zinck | 16.03.2009 | 30.03.2016 | formand |