Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 90, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-17 fjernes Navne: HGS INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Stiftere: Sikandar Ali Chouhan, Haci Demir, Gökhan Dogan (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Direktion: Sikandar Ali Chouhan (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Direktion: Sikandar Ali Chouhan (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 fjernes Direktion: Haci Demir (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-14 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-10 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-10 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 90, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Direktion: Haci Demir (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restauratørvirksomhed, handel med varer og ydelse, herunder via internettet, import og anden hermed beslægtet virksomhed, samt helt eller delvist at besidde aktier eller anparter i øv-rige selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Navne: HGS INVEST ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Stiftere: Sikandar Ali Chouhan, Haci Demir, Gökhan Dogan (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Vedtægter: 2009-03-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)