Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvejen 33, 8752 Østbirk (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Bestyrelse: Ole Bjerremand Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Bibranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Binavne: NEW ENVIROMENTAL SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Direktion: Carsten Lind Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-10 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: jls@nutriflow.eu (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Legale ejere: FMB HOLDING A/S, MR Holding A/S af 11.10.2000 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Navne: NUTRIFLOW ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Reelle ejere: Carsten Lind Pedersen (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Stiftere: TOFTHØJ AGRO A/S (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvejen 33, 8752 Østbirk (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2018-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvejen 33, 8752 Østbirk (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-05-31 fjernes Bestyrelse: Carsten Lund Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvejen 33, 8752 Østbirk (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvejen 33, 8752 Østbirk (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-02-22 fjernes Legale ejere: NES INVEST ApS (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: jls@nutriflow.eu (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2015-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: cem@tofthoj.dk (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2015-05-06 tilføjes Bestyrelse: Carsten Lund Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-01)
Den 2015-05-05 fjernes Bestyrelse: Carsten Lund Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2015-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og produktion af gyllesepareringsanlæg og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2015-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2015-02-24 tilføjes Vedtægter: 2015-02-24 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2014-12-31 tilføjes Legale ejere: NES INVEST ApS, FMB HOLDING A/S, MR Holding A/S af 11.10.2000 (offentliggjort 2018-02-24)
Den 2014-12-31 tilføjes Navne: NUTRIFLOW ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2014-12-30 fjernes Navne: N.E.S. ApS (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2014-12-31 tilføjes Reelle ejere: Carsten Lind Pedersen (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2012-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 2.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvejen 33, 8752 Østbirk (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2010-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tofthøjvej 41, 7321 Gadbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-22 tilføjes Bestyrelse: Carsten Lund Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2010-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2010-03-22 tilføjes Navne: N.E.S. ApS (offentliggjort 2015-01-12)
Den 2010-03-21 fjernes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET AF 10. MARTS 2009 ApS (offentliggjort 2009-03-17)
Den 2009-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tofthøjvej 41, 7321 Gadbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-10 tilføjes Bibranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Binavne: NEW ENVIROMENTAL SOLUTIONS ApS (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Direktion: Carsten Lind Pedersen (direktion) (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-10 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2009-03-10 tilføjes Kontaktoplysninger: cem@tofthoj.dk (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2009-03-10 tilføjes Navne: UDVIKLINGSSELSKABET AF 10. MARTS 2009 ApS (offentliggjort 2009-03-17)
Den 2009-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Stiftere: TOFTHØJ AGRO A/S (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-11)
Den 2009-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-11)