Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-08-23 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S AF 1. AUGUST 2010. (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 6-8, 2300 København S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Kontaktoplysninger: mette.pii@cbre.com (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Legale ejere: ELSEBETH STRYHN ApS, NIWA HOLDING A/S, ApS XX-INVEST HOLDING I, HRMORO ApS, TARVOS A/S, J. DUCKERT HOLDING A/S, HC HOLDING AF 22. APRIL 2010 ApS, CMC ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Navne: KØBSTADENS EJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Stiftere: TARVOS A/S, NIWA HOLDING A/S, J. DUCKERT HOLDING A/S, Hanne Homaizi, HRMORO ApS, Ejendomsselskabet Fælledvej 15 ApS, ApS XX-INVEST HOLDING I, ApS KBURS NR. 6717, ATTENTE ApS, A/S Stryhns Familieselskab (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-04 tilføjes Legale ejere: CMC ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-05-30 fjernes Legale ejere: ATTENTE ApS (offentliggjort 2016-07-30)
Den 2016-05-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 fjernes Bestyrelse: John René Frederiksen (formand) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-02 fjernes Direktion: Henrik Cederholm (direktion) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: mette.pii@cbre.com (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: HC HOLDING AF 22. APRIL 2010 ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-04-28 tilføjes Bestyrelse: Jan Duckert (bestyrelse) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2014-04-28 fjernes Bestyrelse: Carsten Malby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-28 tilføjes Direktion: Henrik Cederholm (direktion) (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2014-04-28 fjernes Direktion: Carsten Malby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 6-8, 2300 København S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2011-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-05-27)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-05-27)
Den 2010-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2009-04-14)
Den 2010-04-15 tilføjes Bestyrelse: Carsten Malby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i fast ejendom, enten direkte eller indirekte. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Navne: KØBSTADENS EJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2010-04-14 fjernes Navne: XX-INVEST ApS (offentliggjort 2009-04-14)
Den 2010-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2016-05-03)
Den 2010-04-15 tilføjes Vedtægter: 2010-04-15 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2010-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2010-04-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-14)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: ATTENTE ApS, ApS XX-INVEST HOLDING I, HRMORO ApS, TARVOS A/S, J. DUCKERT HOLDING A/S (offentliggjort 2016-07-30)
Den 2009-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2009-04-14)
Den 2009-02-01 tilføjes Direktion: Carsten Malby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2009-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2009-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2009-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2009-02-01 tilføjes Legale ejere: ELSEBETH STRYHN ApS, NIWA HOLDING A/S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2009-02-01 tilføjes Navne: XX-INVEST ApS (offentliggjort 2009-04-14)
Den 2009-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2009-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2009-02-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 tilføjes Stiftere: TARVOS A/S, NIWA HOLDING A/S, J. DUCKERT HOLDING A/S, Hanne Homaizi, HRMORO ApS, Ejendomsselskabet Fælledvej 15 ApS, ApS XX-INVEST HOLDING I, ApS KBURS NR. 6717, ATTENTE ApS, A/S Stryhns Familieselskab (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2009-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-14)
Den 2009-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-03)