Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Reelle ejere | Direktion | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skansen 14, st. th., 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bellisvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-23 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 fjernes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bellisvej 3, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2011-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Brombærvej 7-21, 8462 Harlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-08 tilføjes Reelle ejere: Ane-Mette Torstensen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2010-12-22 tilføjes Direktion: Ane-Mette Torstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Direktion: Søren Torstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i Milanta A/S, investering i værdipapirer samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Navne: AMT HOLDING ApS (offentliggjort 2010-12-22)
Den 2010-12-21 fjernes Navne: SØREN TORSTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-04-08)
Den 2010-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 tilføjes Vedtægter: 2010-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 tilføjes Revisor: RVG PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 fjernes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brombærvej 7-21, 8462 Harlev J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-11 tilføjes Direktion: Søren Torstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Legale ejere: Ane-Mette Torstensen (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2009-03-11 tilføjes Navne: SØREN TORSTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2009-04-08)
Den 2009-03-11 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Revisor: REVISION ØST I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-08)
Den 2009-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)