Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Else Kjer | 01.01.2018 | 03.02.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jørgen Kjer | 26.09.2014 | 02.02.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
HOLDINGSELSKABET JKJ AF 1/10 2013 ApS (CVR 36021748) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 26.09.2014 | 27.06.2018 | 100,00% | 100,00% |