Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Hovedbranche | ||||
Navne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Tegningsregel | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2023-12-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning og anden hermed beslægtet virksomhed samt investering og kapitalanbringelse. (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-25 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-24 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-25 tilføjes Navne: Connie Søborg Hansen ApS (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-24 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET CSH AF 15/1 2009 ApS (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-25 tilføjes Vedtægter: 2020-02-25 (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-06 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2015-09-05 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2011-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, kapitalanbringelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2011-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-25 tilføjes Vedtægter: 2011-02-25 (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2011-02-25 fjernes Revisor: Audicon Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 10, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-10 tilføjes Direktion: Connie Søborg Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET CSH AF 15/1 2009 ApS (offentliggjort 2020-02-29)
Den 2009-03-10 tilføjes Reelle ejere: Connie Søborg Hansen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2009-03-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Revisor: Audicon Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-04-03)
Den 2009-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-15 tilføjes Legale ejere: Connie Søborg Hansen (offentliggjort 2015-05-24)