Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Hvitfeldt Kimbel | 07.07.2010 | 20.08.2014 | direktion |
Frank Eddie Sørensen | 14.10.2009 | 07.07.2010 | direktion |
Thomas Erik Friis | 20.02.2009 | 14.10.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Eddie Sørensen | 14.10.2009 | 19.06.2010 | bestyrelse |
Thomas Erik Friis | 14.10.2009 | 19.06.2010 | formand |
Christian Philip Unmack | 20.02.2009 | 19.06.2010 | bestyrelse |