Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2019-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kokkedalsvej 24, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Direktion: Elvan Taslicukur (direktion) (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-12 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Legale ejere: Elvan Taslicukur (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Navne: RISTORANTE CINEMA ApS (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Reelle ejere: Elvan Taslicukur (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Stiftere: Necati Karatas, Elvan Taslicukur (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2018-11-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kokkedalsvej 24, 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2018-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglebæk Søpark 30, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2017-11-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2015-11-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-23 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebæk Søpark 30, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2015-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 215 c., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET NIELS OLE ELLEGAARD. GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2010-11-01 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Legale ejere: Elvan Taslicukur (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-22 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-09-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-09-21 tilføjes Vedtægter: 2009-09-21 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-09-21 fjernes Direktion: Necati Karatas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-12 tilføjes Reelle ejere: Elvan Taslicukur (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 215 c., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2009-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglebæk Søpark 30, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebæk Søpark 30, 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-12 tilføjes Direktion: Necati Karatas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-12 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-03-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-03-12 tilføjes Navne: RISTORANTE CINEMA ApS (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-03-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-03-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2009-03-12 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-12 tilføjes Stiftere: Necati Karatas, Elvan Taslicukur (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2009-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-04)