Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ibisvej 17, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 fjernes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 fjernes Navne: TT TOTALBYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Stiftere: Martin Frimodt, Jim Frimodt Rønnebæk, Dennis Michael Rønnebæk Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-28 fjernes Direktion: Jim Frimodt Rønnebæk (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibisvej 17, 3120 Dronningmølle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-04 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-04 tilføjes Direktion: Jim Frimodt Rønnebæk (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er, at drive virksomhed med opførelse, renovering og vedligeholdelse af bygninger, herunder Investering, udlejning og salg af fast ejendom samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Navne: TT TOTALBYG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Stiftere: Martin Frimodt, Jim Frimodt Rønnebæk, Dennis Michael Rønnebæk Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Vedtægter: 2009-03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)