Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Guldhammer Haugaard | 03.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Malthe Christoffer Holst | 01.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Sidsel Christina Smith Andersen | 19.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Smith Andersen | 10.03.2009 | bestyrelse |
Jesper Wilhelm Bo Langsted | 10.03.2009 | formand |
Troels Aage Holst | 10.03.2009 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Andersen | 24.04.2018 | 03.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Ingvartsen | 26.04.2010 | 24.04.2018 | bestyrelse |
Søren Kenneth Hansen | 10.03.2009 | 01.09.2018 | bestyrelse |
Manfred Dieter Schedler | 10.03.2009 | 10.12.2014 | bestyrelse |
Kim Dahlhus | 10.03.2009 | 26.04.2010 | bestyrelse |