Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
John Layland Barker | 28.06.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nete Lind Barker | 28.06.2018 | 14.04.2023 | direktør |
Nete Lind Barker | 09.03.2009 | 27.06.2018 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Juliana Wagner Saad Ingstrup | 14.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
John Layland Barker | 28.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mette Louisa Barker | 28.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nete Lind Barker | 28.06.2018 | 14.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Toelstang | 13.05.2011 | 31.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Per Otto Bech | 09.03.2009 | 31.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Birger Lindberg Skov | 09.03.2009 | 31.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
John Layland Barker | 09.03.2009 | 31.03.2014 | formand |