Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Korskildeeng 4, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 fjernes Navne: CUTANOTEC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Stiftere: GREEN HOUSE PHARMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Bestyrelse: Carsten Wærn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Direktion: Christel Arpalice Piron (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Revisor: AAEN & CO. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Bestyrelse: Lars Lindmark (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 fjernes Bestyrelse: Mine Benedicte Lange (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Direktion: Christel Arpalice Piron (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 fjernes Direktion: Mine Benedicte Lange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korskildeeng 4, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-05 tilføjes Bestyrelse: Mine Benedicte Lange (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Direktion: Mine Benedicte Lange (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle med og udvikle kosttilskud og naturlægemidler samt at drive import og eksport forretning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Navne: CUTANOTEC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Stiftere: GREEN HOUSE PHARMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Vedtægter: 2009-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)