Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-20 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-20 fjernes Revisor: Patriotisk Selskab f.m.b.a, Patriotisk Selskab f.m.b.a (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2009-02-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Lynggård ApS. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2011-05-10 sletter virksomheden Ejerskaber: FJELLEBRO ApS. (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-09-22 sletter virksomheden Ejerskaber: FJELLEBRO ApS. (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2015-09-22 sletter virksomheden Ejerskaber: TÅGEKÆR APS. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2015-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MPM INVEST ApS. (offentliggjort 2016-11-22)
Den 2019-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Lynggård Svineproduktion ApS. (offentliggjort 2021-09-02)
Den 2021-08-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Lynggård Svineproduktion ApS. (offentliggjort 2023-09-28)
Den 2022-07-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lynggård Invest ApS. (offentliggjort 2022-07-29)
Den 2023-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Obton Scale Selskabsinvestor P/S. (offentliggjort 2023-07-03)
Den 2023-10-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S Bolig Rådmandsgade Nørrebro. (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestehavevej 48, 4720 Præstø (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Over Lyngen 4, 4720 Præstø (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-07-03 tilføjes Legale ejere: Kirstine Molter Honoré (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-02 fjernes Legale ejere: Kirstine Molter Honoré (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-07-03 tilføjes Reelle ejere: Thorsten Andersen, Kirstine Molter Honoré, Peder Andersen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-06 tilføjes Revisor: Patriotisk Selskab f.m.b.a, Patriotisk Selskab f.m.b.a (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2017-01-06 fjernes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 351.800,00 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2015-09-22 tilføjes Legale ejere: Kirstine Molter Honoré, Thorsten Andersen, Kirstine Molter Honoré, Else Birgitte Andersen, Peder Andersen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2015-09-21 fjernes Legale ejere: Thorsten Andersen, Kirstine Molter Honoré, Peder Andersen (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2015-09-22 tilføjes Reelle ejere: Else Birgitte Andersen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2015-09-22 tilføjes Vedtægter: 2015-09-22 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2014-12-12 tilføjes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2014-12-12 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 fjernes Revisor: Patriotisk Selskab f.m.b.a, Patriotisk Selskab f.m.b.a (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-28 tilføjes Legale ejere: Thorsten Andersen, Kirstine Molter Honoré, Peder Andersen (offentliggjort 2015-10-06)
Den 2009-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Over Lyngen 4, 4720 Præstø (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2009-02-26 tilføjes Direktion: Peder Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2009-02-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2009-02-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2009-02-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Navne: LYNGGÅRD HOLDING ApS (offentliggjort 2009-03-29)
Den 2009-02-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-02-26 tilføjes Revisor: Patriotisk Selskab f.m.b.a, Patriotisk Selskab f.m.b.a (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Stiftere: Thorsten Andersen, Peder Andersen, Kirstine Molter Honoré (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Vedtægter: 2009-02-26 (offentliggjort 2015-09-29)
Den 2009-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-29)
Den 2009-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)