Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2009-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: VESTER HORNUM BYGGECENTER A/S. (offentliggjort 2018-03-23)
Den 2009-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: VESTER HORNUM BYGGEINDUSTRI A/S. (offentliggjort 2017-05-26)
Den 2019-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Alexiasvej 7, 9670 Løgstør (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-27 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Kontaktoplysninger: jensaage1146@gmail.com (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Legale ejere: Jens Aage Krogh Johansen (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Navne: VHB HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Reelle ejere: Jens Aage Krogh Johansen (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Stiftere: Jens Aage Krogh Johansen (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Direktion: Jens Aage Krogh Johansen (direktion) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alexiasvej 7, 9670 Løgstør (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2017-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 63, 9640 Farsø (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2017-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: jensaage1146@gmail.com (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2017-04-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2016-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-06-17 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 63, 9640 Farsø (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2009-02-27 tilføjes Direktion: Jens Aage Krogh Johansen (direktion) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2009-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er kapitalinvesteringer herunder at fungere som holdingselskab og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål. (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-27 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Legale ejere: Jens Aage Krogh Johansen (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Navne: VHB HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Reelle ejere: Jens Aage Krogh Johansen (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2009-02-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2009-02-27 tilføjes Stiftere: Jens Aage Krogh Johansen (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2009-02-27 tilføjes Vedtægter: 2009-02-27 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)