Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 4, 2990 Nivå (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Bestyrelse: Ib Henrik Rønje (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Direktion: Ib Henrik Rønje (direktør) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-04 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Legale ejere: IHR HOLDING A/S (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Navne: Kildehøj Alle A/S (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Reelle ejere: Ib Henrik Rønje (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Stiftere: KAPITALFORMIDLINGS INSTITUTTET A/S, IHR HOLDING A/S (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 tilføjes Bestyrelse: Steen Raagaard Andersen (formand) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2020-10-02 fjernes Bestyrelse: Torben Rønje (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-01 fjernes Bestyrelse: Steen Raagaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-02 tilføjes Navne: Kildehøj Alle A/S (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2020-10-01 fjernes Navne: ASX 1727 A/S (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2020-10-02 tilføjes Vedtægter: 2020-10-02 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2016-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 4, 2990 Nivå (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2016-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sjælsø Alle 7, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2016-01-18 tilføjes Vedtægter: 2016-01-18 (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2015-05-07 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2015-05-07 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2013-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed efter bestyrelsens beslutning beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2013-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 10.550.000,00 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2013-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2013-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2013-12-19 tilføjes Vedtægter: 2013-12-19 (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2013-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2013-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-10 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-05 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-11 tilføjes Legale ejere: IHR HOLDING A/S (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-09-11 tilføjes Reelle ejere: Ib Henrik Rønje (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjælsø Alle 7, 3450 Allerød (offentliggjort 2016-02-01)
Den 2009-03-04 tilføjes Bestyrelse: Steen Raagaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-04 tilføjes Direktion: Ib Henrik Rønje (direktør) (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-03-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-04 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-03-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2009-03-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Navne: ASX 1727 A/S (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2009-03-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-03-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-03-04 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-04 tilføjes Stiftere: KAPITALFORMIDLINGS INSTITUTTET A/S, IHR HOLDING A/S (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-03-04 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2009-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-07)