Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 34, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 34, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2011-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LOGISTIKCENTERET A/S. (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-07 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløvervej 34, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2009-03-01 tilføjes Direktion: Lars Dyrholm Bundgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab, at foretage investeringer, og at udøve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Legale ejere: Lars Dyrholm Bundgaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2009-03-01 tilføjes Navne: LARS DYRHOLM BUNDGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2009-03-03)
Den 2009-03-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Dyrholm Bundgaard (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2009-03-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Stiftere: Lars Dyrholm Bundgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Vedtægter: 2009-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-03)
Den 2009-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)