Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2015-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Guardson ApS. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2018-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: HH Byg ApS. (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2021-08-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Entreprise 5H ApS. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2022-10-11 Statstidende Dekret
Den 2022-08-22 fjernes Bestyrelse: Troels Peter Troelsen (formand) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Jeppe Ernst Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Nicklas William Dabbagh (direktør) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Nicklas William Dabbagh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-07-01 fjernes Bestyrelse: Natascha Marietta Dabbagh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Nicklas William Dabbagh (direktør) (offentliggjort 2022-08-15)
Den 2020-07-01 fjernes Direktion: Natascha Marietta Dabbagh (direktør) (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2020-06-30 fjernes Bestyrelse: Nicklas William Dabbagh (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-12-16 tilføjes Vedtægter: 2019-12-16 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-04-01 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 23, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 23, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: NICDA HOLDING ApS, N-GAS ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: Abaxis Holding Limited (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Natascha Marietta Dabbagh, Nicklas William Dabbagh (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: N-GAS ApS, NICDA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Natascha Marietta Dabbagh, Nicklas William Dabbagh (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-10-26 tilføjes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-25 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-25 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-24 fjernes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2017-10-25 fjernes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-25 fjernes Bibranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-01 tilføjes Bibranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-10-01 tilføjes Bibranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-18 tilføjes Bestyrelse: Natascha Marietta Dabbagh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Bestyrelse: Henrik Welander Raabjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-18 tilføjes Direktion: Natascha Marietta Dabbagh (direktør) (offentliggjort 2020-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Direktion: Henrik Welander Raabjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-19 tilføjes Legale ejere: NICDA HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2013-03-19 tilføjes Reelle ejere: Nicklas William Dabbagh (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-14 tilføjes Bestyrelse: Troels Peter Troelsen (formand) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2011-09-14 fjernes Bestyrelse: Brian Westergaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-28 tilføjes Legale ejere: N-GAS ApS (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2011-02-28 tilføjes Reelle ejere: Natascha Marietta Dabbagh (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-01 tilføjes Legale ejere: Abaxis Holding Limited (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2010-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er udførelse af rengørings entrepriser, handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 tilføjes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2010-04-11 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 tilføjes Vedtægter: 2010-04-12 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2010-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssøegade 23, 5000 Odense C (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2010-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2009-07-21)
Den 2010-04-01 tilføjes Bestyrelse: Brian Westergaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Herman Melchior (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-01 tilføjes Direktion: Henrik Welander Raabjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-01 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-04-01 tilføjes Navne: HH-GRUPPEN A/S (offentliggjort 2010-04-11)
Den 2010-04-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 fjernes Navne: VICH 10607 A/S (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2009-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2009-07-21)
Den 2009-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-07 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Herman Melchior (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-07 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-07 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-07 fjernes Direktion: Henning Biil (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Direktion: Henning Biil (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Navne: VICH 10607 A/S (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2009-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2009-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)