Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Promenadebyen 14, 7. th., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 207, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2009-02-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JØKO ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2019-09-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 207, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 207, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herluf Trolles Vej 207, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2009-02-10 tilføjes Direktion: Leif Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og anden formueplacering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Legale ejere: Leif Jørgensen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2009-02-10 tilføjes Navne: JØKO HOLDING ApS (offentliggjort 2009-03-18)
Den 2009-02-10 tilføjes Reelle ejere: Leif Jørgensen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2009-02-10 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-02-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Stiftere: Leif Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Vedtægter: 2009-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-03-18)
Den 2009-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)