Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Bødker Knudsen | 25.02.2013 | 19.12.2013 | direktion |
Klaus Jørgen Sørensen | 27.03.2012 | 25.02.2013 | direktion |
Allan Johannesen | 16.02.2009 | 26.03.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Bødker Knudsen | 25.02.2013 | 19.12.2013 | bestyrelse |
Vivi Skyum Christensen | 25.02.2013 | 19.12.2013 | bestyrelse |
Leif Flemming Larsen | 25.02.2013 | 19.12.2013 | formand |
Klaus Jørgen Sørensen | 27.03.2012 | 25.02.2013 | bestyrelse |
Allan Johannesen | 27.03.2012 | 25.02.2013 | formand |
Annette Jepsen | 16.02.2009 | 25.02.2013 | bestyrelse |
Lynge Thang Jørgensen | 16.02.2009 | 27.03.2012 | formand |