Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 15, 2., 1160 København K (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-16 fjernes Navne: SONITEC SMBA (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2016-06-16 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2013-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2013-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-18 fjernes Direktion: Sonia Skaar (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagertorv 15, 2., 1160 København K (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Sonia Skaar (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 fjernes Direktion: Wateq Mohammed Radi Al-Hello (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel og salgsvirksomhed. (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2010-09-01 tilføjes Navne: SONITEC SMBA (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2010-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-09-01 tilføjes Vedtægter: 2010-09-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2010-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervej 30, kl., 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2010-08-31 fjernes Navne: C4Y NR. 32 SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervej 30, kl., 4100 Ringsted (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2009-02-01 tilføjes Direktion: Wateq Mohammed Radi Al-Hello (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2009-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2009-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2009-02-01 tilføjes Navne: C4Y NR. 32 SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2009-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2009-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2016-07-11)
Den 2009-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)