Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Tachau Kostelecký | 17.02.2009 | 04.10.2012 | direktion |
Henrik Bøgild Madsen | 17.02.2009 | 01.02.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Tachau Kostelecký | 01.02.2012 | 29.10.2013 | bestyrelse |
Kim Tegner Hagenow | 01.02.2012 | 29.10.2013 | bestyrelse |
Henrik Bøgild Madsen | 01.02.2012 | 29.10.2013 | bestyrelse |