Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2009-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CAM Holding Vejle ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2020-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KBV 3 ApS. (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2022-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-19 tilføjes Vedtægter: 2022-01-19 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-19 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2019-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-01-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-10-27 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2009-10-27 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Karl Bjarnhofs Vej 3, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2009-01-19 tilføjes Direktion: Thomas Borge Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-17)
Den 2009-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Legale ejere: Thomas Borge Christensen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2009-01-19 tilføjes Navne: LONG HOLDING ApS (offentliggjort 2009-02-16)
Den 2009-01-19 tilføjes Reelle ejere: Thomas Borge Christensen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2009-01-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2009-01-19 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Stiftere: Thomas Borge Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Vedtægter: 2009-01-19 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2009-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-16)
Den 2009-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)