Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Strandvej 23, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2021-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@gaagerup.dk (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2015-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FINI ApS. (offentliggjort 2015-04-14)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålykkevej 7, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-07-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-25 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-25 fjernes Revisor: C&J REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålykkevej 7, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2009-02-12 tilføjes Direktion: Thomas Thorsted Gaagerup Østerbye (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt gennem datterselskab(er) at drive handel og industri og dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Legale ejere: Thomas Thorsted Gaagerup Østerbye (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2009-02-12 tilføjes Navne: GAAGERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2009-02-13)
Den 2009-02-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Thorsted Gaagerup Østerbye (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2009-02-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-02-12 tilføjes Revisor: C&J REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Stiftere: Thomas Thorsted Gaagerup Østerbye (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Vedtægter: 2009-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-13)
Den 2009-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)