Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Over Bølgen 20, 2670 Greve (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-19 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: Riaz Ahmed Butt (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Navne: RIAZ BURGER 2 ApS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Riaz Ahmed Butt (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Stiftere: Riaz Ahmed Butt (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-12-01 Statstidende Dekret
Den 2020-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-27 fjernes Direktion: Riaz Ahmed Butt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Over Bølgen 20, 2670 Greve (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Jernbanevej 31, 2500 Valby (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Jernbanevej 31, 2500 Valby (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2016-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 4. th., 1261 København K (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 4. th., 1261 København K (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 4. th., 1261 København K (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: kmk@4audit.dk (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 5.125.000,00 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2015-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2015-09-10 tilføjes Vedtægter: 2015-09-10 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 4. th., 1261 København K (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: kmk@4audit.dk (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-10 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive restaurantionsvirksomhed og anden virksomhed relateret hertil (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2013-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2013-12-10 tilføjes Vedtægter: 2013-12-10 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 115, 2., 2500 Valby (offentliggjort 2012-08-06)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 115, 2., 2500 Valby (offentliggjort 2012-08-06)
Den 2012-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 115, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-07-03 fjernes Revisor: SISR-ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 115, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 tilføjes Direktion: Riaz Ahmed Butt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-19 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-09-14)
Den 2009-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Legale ejere: Riaz Ahmed Butt (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Navne: RIAZ BURGER 2 ApS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Reelle ejere: Riaz Ahmed Butt (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Revisor: SISR-ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-01-19 tilføjes Stiftere: Riaz Ahmed Butt (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2009-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-12-02)