Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
xbrl | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KOKKEN & KØKKENHAVEN ApS. (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2023-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbjerg Have 15, 2. 201., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Legale ejere: Thomas Kjærby Hartmann (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Navne: TH HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Reelle ejere: Thomas Kjærby Hartmann (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-03-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-10-13 Statstidende Dekret
Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-14)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Thomas Kjærby Hartmann (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-05-26 tilføjes Vedtægter: 2021-05-26 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2014-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbjerg Have 15, 2. 201., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2013-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Aksel Møllers Have 11, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aksel Møllers Have 11, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-29 tilføjes Direktion: Thomas Kjærby Hartmann (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2009-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være investerings- og holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2009-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2009-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Legale ejere: Thomas Kjærby Hartmann (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Navne: TH HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Reelle ejere: Thomas Kjærby Hartmann (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2009-01-29 tilføjes Vedtægter: 2009-01-29 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2009-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2009-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)