Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 tilføjes Vedtægter: 2020-12-10 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-10 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2011-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NØRHOLM ApS. (offentliggjort 2016-08-22)
Den 2011-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET MIDTCONSULT. (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2012-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: EASTWEST INSTORE APS. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2016-04-27 sletter virksomheden Ejerskaber: HOLDINGSELSKABET MC II NY A/S. (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2016-06-09 sletter virksomheden Ejerskaber: NØRHOLM ApS. (offentliggjort 2020-12-03)
Den 2020-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Frisenholt Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frisenholt Ejendomme ApS. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-28 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2015-04-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-22 fjernes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Plantagevej 4, 7300 Jelling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-04 tilføjes Direktion: Knud Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Holdingselskabet MC II ny A/S og andre investeringer samt hermed beslægtet forretning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Legale ejere: Knud Nielsen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2009-02-04 tilføjes Navne: LAVLUND-3 ApS (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2009-02-04 tilføjes Reelle ejere: Knud Nielsen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2009-02-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2009-02-04 tilføjes Revisor: BLICHER REVISION & RÅDGIVNING STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-04 tilføjes Vedtægter: 2009-02-04 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2009-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2009-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)