Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Julian Johnson | 04.06.2012 | 26.02.2013 | adm. dir |
Dariusz Hladun | 08.05.2012 | 04.06.2012 | direktion |
Keld Widinberg Jensen | 28.11.2011 | 08.05.2012 | direktion |
Werner Helmuth Storm Valeur | 28.03.2011 | 28.11.2011 | direktion |
Keld Widinberg Jensen | 01.01.2009 | 05.07.2011 | direktion |